THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. LAWRENCE WITH ST. PAUL, LONGRIDGE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Church of England organisation providing religious services, pastoral care and chrisitian activities to the local area
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

21 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 11 Mawrth 2010: Cofrestrwyd
- THE PARISH OF ST. LAWRENCE WITH ST. PAUL LONGRIDGE PCC (Enw gwaith)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Talu staff
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amii Jayne Bateson | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Mary Heys | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Andrew Filder | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Philip Jones | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Rev Simon King | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Robert Stephen Bretherton | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Stephanie Willan | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Helen Clements | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
BARBARA BURTON | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
||||
Michael Frederick Dawson | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
||||
Karen Louise Ellen Boardman | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Barbara McCormick | Ymddiriedolwr | 27 April 2019 |
|
|
||||
Rosemary Lyons | Ymddiriedolwr | 20 March 2019 |
|
|
||||
Dorothy Laver | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Rev Michael James Barton | Ymddiriedolwr | 02 May 2017 |
|
|
||||
Annamarie Rogers-Waterman | Ymddiriedolwr | 27 April 2017 |
|
|
||||
Graham Kelsall | Ymddiriedolwr | 21 April 2015 |
|
|||||
VALERIE WARDLEY | Ymddiriedolwr | 26 November 2012 |
|
|
||||
DAVID HARTLEY | Ymddiriedolwr | 06 April 2011 |
|
|
||||
DOROTHY ANN LITTLE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
VERNON CHARLES KINRADE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £193.22k | £216.63k | £184.53k | £177.49k | £194.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £247.66k | £217.00k | £199.63k | £264.12k | £189.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES 02 JAN 1957
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 CHAIGLEY ROAD
LONGRIDGE
PRESTON
PR3 3TQ
- Ffôn:
- 07545696915
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window