ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. LAWRENCE WITH ST. PAUL, LONGRIDGE
Rhif yr elusen: 1134831
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Filder | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Philip Jones | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Stephanie Willan | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Rev Simon King | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Robert Stephen Bretherton | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Helen Clements | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
BARBARA BURTON | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
||||
Michael Frederick Dawson | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
||||
Karen Louise Ellen Boardman | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Barbara McCormick | Ymddiriedolwr | 27 April 2019 |
|
|
||||
Rosemary Lyons | Ymddiriedolwr | 20 March 2019 |
|
|
||||
Alethea Jane Ng | Ymddiriedolwr | 19 March 2019 |
|
|
||||
Dorothy Laver | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Rev Michael James Barton | Ymddiriedolwr | 02 May 2017 |
|
|
||||
Annamarie Rogers-Waterman | Ymddiriedolwr | 27 April 2017 |
|
|
||||
Graham Kelsall | Ymddiriedolwr | 21 April 2015 |
|
|||||
VALERIE WARDLEY | Ymddiriedolwr | 26 November 2012 |
|
|
||||
WENDY SMYTH | Ymddiriedolwr | 27 August 2012 |
|
|
||||
DAVID HARTLEY | Ymddiriedolwr | 06 April 2011 |
|
|
||||
DOROTHY ANN LITTLE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
VERNON CHARLES KINRADE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.