ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF THE HEAVITREE TEAM MINISTRY
Rhif yr elusen: 1133800
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr Benjamin Rabjohns | Cadeirydd | 24 November 2021 |
|
|||||||
Ian Christopher King | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|||||||
Mark John Bonehill | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||||
Charmaine Ann Bateman | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||||
Heather Bridget Dark | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||||
Dr Bridget Gillard | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|||||||
Frances Susan Johnstone | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||||
Antoinette Foreman | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|||||||
Pat Britton | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||||
Jon Murray Leach | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||||
Paul William James Tapp | Ymddiriedolwr | 08 April 2019 |
|
|
||||||
Rev Andrew Johnson | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||||
MRS GILL JENKINS | Ymddiriedolwr | 31 March 2014 |
|
|
||||||
ANNE BYRNE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
SANDRA JUDITH MUTTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
SUSAN ELISABETH ILLING | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.