Hanes ariannol CLITHEROE METHODIST CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1133020
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £130.27k £127.35k £148.76k £134.92k £137.18k
Cyfanswm gwariant £136.01k £133.17k £128.74k £132.49k £175.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A