ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HEIGHAM, NORWICH
Rhif yr elusen: 1132477
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Alastair Gledhill | Ymddiriedolwr | 02 July 2023 |
|
|
||||
Matthew Stevenson | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Noah James Marsh | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Dwayne Travis Royall | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Alexandra Hillman | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Nicola Mary Russell | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Caroline Frances Verdon-Smith | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Margaret Jowitt | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
PAUL HENERY | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Jonathan Mason | Ymddiriedolwr | 27 September 2021 |
|
|
||||
Dr Antony Christopher Gemmell Smith | Ymddiriedolwr | 05 May 2021 |
|
|
||||
Dr Thomas Giles Gray | Ymddiriedolwr | 05 May 2021 |
|
|
||||
Philip John Courtier | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Rev Richard David James | Ymddiriedolwr | 03 September 2017 |
|
|
||||
Jason Alexander Wilson | Ymddiriedolwr | 30 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.