Hanes ariannol ABBEY ROAD BAPTIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1132950
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £202.95k £186.62k £169.96k £209.85k £277.09k
Cyfanswm gwariant £257.72k £227.95k £234.86k £246.19k £248.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £13.73k N/A N/A N/A