THE PIGEON FANCIERS TRUST

Rhif yr elusen: 1135390
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Our current activites include awarding charitable grants to organisations like Derian House Children's Hospice etc

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2015

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Ebrill 2010: Cofrestrwyd
  • 28 Tachwedd 2016: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Cyfanswm Incwm Gros £9.87k £8.90k £9.61k £0 £0
Cyfanswm gwariant £9.80k £8.85k £9.59k £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2015 01 Tachwedd 2016 1 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2015 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2014 24 Tachwedd 2015 24 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2014 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2013 05 Mawrth 2014 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2013 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2012 05 Mawrth 2014 125 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2012 Not Required