THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF STOKE SAINT MICHAEL, COVENTRY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Regular public worship for all. Space for prayer/contemplation. Pastoral work.Teaching Christianity.Taking of school assemblies.Provision of Christian youth club.Promotion of Christianity by staging events. Promoting the whole mission of the Church through provision of activities for senior citizens, parents and toddlers and other special needs groups. Supporting charities in the UK and overseas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Coventry
Llywodraethu
- 10 Rhagfyr 2009: Previously excepted registration
- CALUDON PCC (Enw gwaith)
- STOKE ST MICHAEL PCC (Enw gwaith)
- THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCESIASTICAL PARISH OF CALUDON, COVENTRY (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Morris | Ymddiriedolwr | 11 May 2024 |
|
|
||||
Audrey Alldrick | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Glynis Wood | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Alice Chapman | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Adrian Graham Williams | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Suzanne Bridget Sapiano | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
James McKay | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Graham Robert Medd | Ymddiriedolwr | 05 August 2019 |
|
|
||||
Rev Claire-Louise McARTHUR | Ymddiriedolwr | 08 July 2019 |
|
|
||||
Claire May THOMPSON | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|
||||
Christopher DRONFIELD | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|
||||
Neal William McGRATTAN | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|
||||
Ann Lynn BROWN | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £290.26k | £429.56k | £121.81k | £256.25k | £116.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £201.04k | £109.21k | £125.11k | £133.77k | £150.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 02 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 02 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 04 Tachwedd 2020 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES as amended on 01 Aug 2019
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST. MICHAELS PARISH OFFICE
365B WALSGRAVE ROAD
COVENTRY
CV2 4BG
- Ffôn:
- 07747018597
- E-bost:
- clairethompson43@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window