Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH SOUTH OSSETT
Rhif yr elusen: 1133733

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Cowlishaw | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
CHARLOTTE EMMA ROBERTS | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Graham Nutter | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Jeanette Lorraine Burkey | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
ANNA MCKANN | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|||||
Gareth Worgan Phillips | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Peter Moore | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Heather Margaret Drayton | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
THOMAS PETER SMITH | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
JENNIFER ANN PHELAN | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Janet Nash | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Beverley Ann Cadman | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.