ymddiriedolwyr 1ST HOLYMOORSIDE SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1136758
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (190 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Lowry | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
Stuart Lynch | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|
||||
Stuart Poole | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Melanie Pettinger | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Cooper | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Miss F Hoe | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
MRS S.STOCKTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.