THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF PIMLICO ST PETER WITH WESTMINSTER CHRIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1133033
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

St Peter's PCC has the responsibility of co-operating with the incumbent, in promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the church; pastoral, evangelistic, social & ecumenical. It also has the maintenance responsibilites for the church complex of St Peter's.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Westminster

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Rhagfyr 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST PETER'S EATON SQUARE PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

23 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Jennifer Eileen Midgley-Adam Ymddiriedolwr 06 May 2025
Dim ar gofnod
JAMES MARK WATSON Ymddiriedolwr 23 May 2024
Dim ar gofnod
Stephen Couttie Ymddiriedolwr 23 May 2024
Dim ar gofnod
OLIVER STEPHEN GRANT Ymddiriedolwr 23 May 2024
Dim ar gofnod
RAANA KHATABAKHSH Ymddiriedolwr 23 May 2024
Dim ar gofnod
Dr NICHOLAS NIGEL MOORE Ymddiriedolwr 23 May 2024
Dim ar gofnod
CARLOS REMOTTI-BRETON Ymddiriedolwr 24 April 2024
Dim ar gofnod
MAITE BOUDY Ymddiriedolwr 18 May 2023
Dim ar gofnod
EVELYN OLUGBOJA Ymddiriedolwr 18 May 2023
Dim ar gofnod
ROBIN NEEL DUTTSON Ymddiriedolwr 18 May 2023
Dim ar gofnod
Rev Jonathan George Frederick Kester Ymddiriedolwr 17 July 2022
THE PIMLICO ST PETER TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
SION COLLEGE
Derbyniwyd: Ar amser
ANGLICAN CATHOLIC FUTURE
Derbyniwyd: Ar amser
Jane Franses Ymddiriedolwr 26 May 2022
NEVER SUCH INNOCENCE
Derbyniwyd: Ar amser
Lee Marshall Ymddiriedolwr 26 May 2022
Dim ar gofnod
Professor Alexandra Tangney Ymddiriedolwr 26 May 2022
Dim ar gofnod
Dr Julia Jordan Ymddiriedolwr 26 May 2022
Dim ar gofnod
MARY DRUMMOND Ymddiriedolwr 26 May 2022
Dim ar gofnod
John Hilary Ymddiriedolwr 20 May 2021
Dim ar gofnod
Samantha Singlehurst Ymddiriedolwr 20 May 2021
Dim ar gofnod
Ekanem Peers Ymddiriedolwr 15 October 2020
Dim ar gofnod
RICHARD ANTHONY CARTER Ymddiriedolwr 25 March 2014
EL TELEFONO DE LA ESPERANZA
Derbyniwyd: Ar amser
James Milne Wallington Glen Ymddiriedolwr 30 October 2013
WESTMINSTER TREE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ST. PETER'S EATON SQUARE PRIMARY SCHOOL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
VALERIE ANNE SMITH Ymddiriedolwr 26 July 2011
THE TILLYER AND CHIDWICK TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Dr JUDITH FRANCES RICHARDSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £516.17k £475.39k £502.32k £524.88k £550.00k
Cyfanswm gwariant £482.74k £526.77k £457.93k £568.50k £527.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £39.22k £24.81k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £263.67k N/A £284.19k £296.15k £288.44k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £244.52k N/A £211.07k £223.81k £238.53k
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A £60 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £7.84k N/A £7.00k £4.85k £9.93k
Incwm - Arall £142 N/A £0 £60 £0
Incwm - Cymynroddion £0 N/A £0 £200 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £479.30k N/A £457.93k £568.50k £527.51k
Gwariant - Ar godi arian £3.44k N/A £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £4.68k N/A £5.99k £1.94k £5.20k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A £60 £7.63k £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 N/A £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd £0 N/A £0 £0 £0
Buddsoddiadau tymor hir £209.22k N/A £220.65k £213.87k £219.46k
Cyfanswm asedau £270.36k N/A £276.11k £208.18k £224.98k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 N/A £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £176.69k N/A £189.42k £163.08k £157.39k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 07 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 07 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 20 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 20 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 15 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 15 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 26 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 26 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 31 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 31 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ST. PETERS C OF E CHURCH
119 EATON SQUARE
LONDON
SW1W 9AL
Ffôn:
020 7235 4482