ymddiriedolwyr A SPACE : GROWING CREATIVE COMMUNITIES
Rhif yr elusen: 1136495
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annie Reilly | Cadeirydd | 25 July 2018 |
|
|
||||
Helen Mary Keall | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
Michelle Pauline Kirwan | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
Henry Antony Pavey | Ymddiriedolwr | 29 February 2024 |
|
|
||||
Daniel Matthews | Ymddiriedolwr | 31 March 2020 |
|
|
||||
Anna Sophia Mirchandani | Ymddiriedolwr | 31 March 2020 |
|
|
||||
Zoe Grant | Ymddiriedolwr | 25 July 2018 |
|
|
||||
Victoria Orba | Ymddiriedolwr | 02 August 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.