ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH CHADDERTON
Rhif yr elusen: 1134819
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Benjamin Michael Wilkinson | Cadeirydd | 17 August 2021 |
|
|||||
David Wright | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
John Williams | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Yvonne Williams | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Justice Osei Bonsu | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Wendy Anne Scallan BA Hons | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|
||||
Rev James Gordon Greenfield BA | Ymddiriedolwr | 03 July 2022 |
|
|||||
Heather June Burtonwood | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Micah Keith Charles Mushiko | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Jeffrey Nuttall | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
||||
Karen Atkinson | Ymddiriedolwr | 20 September 2020 |
|
|
||||
Margaret Cooke | Ymddiriedolwr | 15 April 2019 |
|
|
||||
Steve Atkinson | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
Kim Wrigley | Ymddiriedolwr | 10 April 2016 |
|
|||||
LINDA NUTTALL | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MARGARET ANNE PARRETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD MCPHAIL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STUART ALISTAIR BAILEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.