Hanes ariannol THE HAMBLIN TRUST

Rhif yr elusen: 1133567
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £94.47k £113.13k £95.72k £31.53k £17.81k
Cyfanswm gwariant £94.06k £107.82k £153.12k £77.13k £62.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £45.02k N/A N/A N/A