ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. MARY THE VIRGIN AND ST. MARY MAGDALEN, TETBURY
Rhif yr elusen: 1132325
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POPPY HUGHES | Cadeirydd | 20 September 2013 |
|
|||||||||||
Rev. Dr. Stephen Michael Bullock | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||||||||
MISS D E CHALLIS | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||||||||
Sarah Jane Williams | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||||||||
Peter Anthony Hodgson | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||||||||
Richard David Mattick | Ymddiriedolwr | 27 October 2020 |
|
|
||||||||||
Sarah Jane Parton | Ymddiriedolwr | 23 July 2020 |
|
|
||||||||||
Rev Pauline Jane Setterfield | Ymddiriedolwr | 30 June 2020 |
|
|
||||||||||
Rosemary Bailey | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||||||||
MICHAEL JOHN HARDWICK | Ymddiriedolwr | 17 January 2017 |
|
|
||||||||||
Hilary Gillian Rowland BA, MSc | Ymddiriedolwr | 19 April 2016 |
|
|||||||||||
MRS S J THOMAS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.