ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH HIGHER BEBINGTON
Rhif yr elusen: 1132356
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Michael Graham Loach | Cadeirydd | 12 January 2015 |
|
|||||
June Bickford | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|||||
Fiona Christine Murphy | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||
Sandra Evans | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||
Diane Susan Shaw | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||
Victoria Jane Midgley | Ymddiriedolwr | 13 January 2021 |
|
|
||||
Helen Maria Byrne | Ymddiriedolwr | 13 January 2021 |
|
|
||||
Nydia Gibson | Ymddiriedolwr | 13 January 2021 |
|
|
||||
Tracy Evans | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
Terry Cunningham | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
Mark Gleave | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
Rev EUNICE BLACKMORE | Ymddiriedolwr | 06 July 2016 |
|
|
||||
Dr Paul Damien Price | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
IAN DAVID MILLINGTON | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
JANE ELIZABETH DALZIEL | Ymddiriedolwr | 06 April 2014 |
|
|
||||
Ian Murray | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHARLES FREDERICK VAN INGEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.