THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JAMES' MALDEN

Rhif yr elusen: 1134802
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Church of England religious activities and pastoral care.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £249,962
Cyfanswm gwariant: £173,634

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Kingston Upon Thames

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Mawrth 2010: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • PCC ST JAMES' MALDEN (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

18 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Katie Thomas Cadeirydd 01 May 2018
Dim ar gofnod
ChongHwa Yeam Ymddiriedolwr 19 May 2024
Dim ar gofnod
Tamsin Griffiths Ymddiriedolwr 19 May 2024
Dim ar gofnod
Alison Mary Brennan Ymddiriedolwr 19 May 2024
Dim ar gofnod
Geoff Butcher Ymddiriedolwr 28 May 2023
Dim ar gofnod
Patricia Benson Ymddiriedolwr 28 May 2023
Dim ar gofnod
Helena Joan Lawton Ymddiriedolwr 28 May 2023
Dim ar gofnod
Sophie Anderson Ymddiriedolwr 15 May 2022
Dim ar gofnod
Nigel Ransom Ymddiriedolwr 13 September 2020
Dim ar gofnod
Emma Green Ymddiriedolwr 13 September 2020
Dim ar gofnod
Michael Green Ymddiriedolwr 13 September 2020
Dim ar gofnod
Christopher Feltham Ymddiriedolwr 13 September 2020
Dim ar gofnod
Michelle Akintoye Ymddiriedolwr 25 April 2019
Dim ar gofnod
Serena Joanna Harrington Josolyne Ymddiriedolwr 18 April 2018
Dim ar gofnod
Diana Judith Schuldt Ymddiriedolwr 18 April 2018
Dim ar gofnod
Trevor William Deadman Ymddiriedolwr 18 April 2018
Dim ar gofnod
Valerie Ann Gibbens Ymddiriedolwr 18 April 2018
Dim ar gofnod
JOHN TAYLOR Ymddiriedolwr 29 October 2011
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £141.48k £123.55k £122.94k £303.35k £249.96k
Cyfanswm gwariant £146.16k £117.13k £122.42k £136.55k £173.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 10 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 10 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 05 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 05 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 28 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 28 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 31 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 31 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 21 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 21 Gorffennaf 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St. James Church
Bodley Road
NEW MALDEN
KT3 5QE
Ffôn:
02089425070