ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST BARTHOLOMEW, QUORN
Rhif yr elusen: 1134810
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Karen Anne Beecham | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|||||||
Charlotte Isabella Young | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||||
Dr Derek Charles Cooper | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||||
Anne Mary Treasure | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|||||||
Dawn Eleanor Daly | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||||
Rev Sandra Karen Marshall | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||||
Jonathan Hugh Cox | Ymddiriedolwr | 16 April 2020 |
|
|
||||||
Leonard Alfred Mosley | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|
||||||
JULIE CROYSDALE | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|
||||||
PAUL TURLINGTON | Ymddiriedolwr | 22 April 2014 |
|
|
||||||
Susan Turlington | Ymddiriedolwr | 09 April 2014 |
|
|||||||
MICHAEL GEOFFREY BIRD | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
DIANE ELIZABETH BIRD | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
DAVID FRANK BODICOAT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MR TONY COATES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
HELEN DORISE AMANDA SHACKLOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Dr MARIANNE GILBERT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
KEITH FRANCIS CROYSDALE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.