THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SKEGBY

Rhif yr elusen: 1132896
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Mission and Ministry in the Ecclesiastical parish of Skegby, St Andrew

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £144,424
Cyfanswm gwariant: £148,410

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Nottingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 21 Tachwedd 2009: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ST ANDREW'S PCC, SKEGBY (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

20 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev PETER CHANTRY Cadeirydd 24 March 2021
THE VINE TREE CHARITY SHOP
Derbyniwyd: Ar amser
SKEGBY ST ANDREW'S SCHOOL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Karen Bradshaw Ymddiriedolwr 09 May 2022
Dim ar gofnod
Peter Smythe Ymddiriedolwr 09 March 2022
Dim ar gofnod
Sharon Hallam Ymddiriedolwr 19 May 2021
Dim ar gofnod
Ian Hallam Ymddiriedolwr 19 May 2021
Dim ar gofnod
Pamela Mary Shaw Ymddiriedolwr 01 May 2018
Dim ar gofnod
Lauren Dykes Ymddiriedolwr 01 May 2018
Dim ar gofnod
MARTYN JOHN BOWLER Ymddiriedolwr 06 March 2016
Dim ar gofnod
Anthony Cooke Ymddiriedolwr 06 March 2016
Dim ar gofnod
Richard Patrick Mountain Ymddiriedolwr 06 March 2016
Dim ar gofnod
SUSAN CAROL MOUNTAIN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JOHN MICHAEL CRAFTS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JOSEPHINE MARY WHITBREAD Ymddiriedolwr
THE VINE TREE CHARITY SHOP
Derbyniwyd: Ar amser
GRAHAM CLARKE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MARY LILY COLLINS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ROBERT ANTHONY HALLAM Ymddiriedolwr
THE R A AND C M HALLAM MEMORIAL TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
PHILIP OSBORNE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ELEANOR ELIZABETH GREAVES CERT ED Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JOHN WHITBREAD Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
PAMELA LESLEY CLARKE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £91.10k £84.02k £175.25k £105.89k £144.42k
Cyfanswm gwariant £91.08k £93.19k £136.22k £111.86k £148.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £6.87k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 27 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 27 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 30 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 30 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 31 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 31 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 08 Rhagfyr 2021 38 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 08 Rhagfyr 2021 38 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 27 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 27 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE VICARAGE
MANSFIELD ROAD
SKEGBY
SUTTON-IN-ASHFIELD
NG17 3ED
Ffôn:
01623558800
Gwefan:

skegbyparish.org.uk