ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL FOR THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BIRSTALL & WANLIP
Rhif yr elusen: 1132417
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Amanda Helen Digman | Cadeirydd | 15 October 2021 |
|
|
||||
Richard Van Ristell | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Matthew Harvey | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Julie Ward | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Elaine White | Ymddiriedolwr | 04 April 2022 |
|
|
||||
david owen | Ymddiriedolwr | 04 April 2022 |
|
|
||||
Corinne Glynis Aldis | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Annette Marshall | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|
||||
Rose Parrott | Ymddiriedolwr | 11 April 2018 |
|
|
||||
Lesley Patricia Walton | Ymddiriedolwr | 11 March 2011 |
|
|
||||
Deborah Isabel Shephard | Ymddiriedolwr | 11 March 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.