Hanes ariannol MORLEY TECHNICAL INSTITUTE AMATEUR OPERATIC SOCIETY

Rhif yr elusen: 500601
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £39.27k £3.12k £27.34k £46.45k £50.01k
Cyfanswm gwariant £35.80k £10.66k £26.05k £49.73k £49.91k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.00k N/A N/A N/A N/A