ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST GABRIEL'S, WARWICK SQUARE, PIMLICO
Rhif yr elusen: 1133969
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Owen Christopher Goodwin Higgs | Cadeirydd | 03 June 2014 |
|
|||||||
Reuben Maxwell Smith | Ymddiriedolwr | 03 November 2022 |
|
|
||||||
Arnor Hakonarson | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||||
Rev Alexander Hobbs | Ymddiriedolwr | 10 October 2021 |
|
|
||||||
Charlotte Nichol | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||||
Peter Lilley | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||||
VALERIE ROSE MICHELET | Ymddiriedolwr | 12 April 2015 |
|
|
||||||
DIANA CAROLINE CAREW COLVIN | Ymddiriedolwr | 12 April 2015 |
|
|||||||
MARCUS JOHN CLIVE PERRY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JAMES FARMER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Dr Stephen Richard Sklaroff | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
PAUL TREVOR GUINERY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.