ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS', HAMPTON
Rhif yr elusen: 1133867
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Christopher Winterburn | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||||
Osagie Ezekiel | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||||
Carey-Anne Gibson King | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||||
David Christopher King | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||||
Lee Herdman | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||||
Rev Donna Williams | Ymddiriedolwr | 11 February 2021 |
|
|
||||||
Julie Cherry Ford | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||||
John Richard Ennals | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||||
John Brigden | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||||
Roberta Mary Ennals | Ymddiriedolwr | 02 April 2014 |
|
|
||||||
CAROL GOODGER | Ymddiriedolwr | 19 November 2013 |
|
|
||||||
CHRISTOPHER SAUL | Ymddiriedolwr | 16 July 2011 |
|
|
||||||
DR MICHAEL JOHN CHIPPS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
PAULA WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
MAUREEN MILLER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ANNE LESLEY WALKER BA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.