THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARTIN AND ST PAUL, CANTERBURY

Rhif yr elusen: 1133979
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Anglican parish for South East Canterbury promoting therein the Christian Faith, good community relations, care for all, especially the disadvantaged, welcoming of visitors, friendly relations with other churches in the City, and responsible for the maintenance of two historic churches, one of which is part of the Canterbury World Heritage Site and is the oldest parish church in England.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £222,882
Cyfanswm gwariant: £214,475

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 02 Chwefror 2010: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST MARTIN'S AND ST PAUL'S PCC, CANTERBURY (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

23 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Andrea Helen Don Ymddiriedolwr 19 May 2024
Dim ar gofnod
SUSAN MARY SPILLETT Ymddiriedolwr 19 May 2024
Dim ar gofnod
Kit-Sebastian Johnson-James Ymddiriedolwr 19 May 2024
Dim ar gofnod
Ruth Susanne Baker Ymddiriedolwr 19 May 2023
Dim ar gofnod
Dr Claire Rose Butler Ymddiriedolwr 19 May 2023
Dim ar gofnod
Felicity Bolton Ymddiriedolwr 19 May 2023
Dim ar gofnod
Judith Dimond Ymddiriedolwr 19 May 2023
Dim ar gofnod
Camilla Titterton Ymddiriedolwr 14 May 2023
Dim ar gofnod
Abraham Joseph Ymddiriedolwr 14 May 2023
Dim ar gofnod
Dr Daniel Titterton Ymddiriedolwr 14 May 2023
Dim ar gofnod
GORDON CRAIG Ymddiriedolwr 14 May 2023
Dim ar gofnod
Rev Charlotte Sleigh Ymddiriedolwr 14 May 2023
Dim ar gofnod
Samuel James Keeler-Walker Ymddiriedolwr 29 May 2022
Dim ar gofnod
Christine Robinson Ymddiriedolwr 01 May 2022
Dim ar gofnod
Joanna Mary Lawson Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod
Roslyn Newington Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod
Monica Walling Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod
James Robert Sampson Ymddiriedolwr 17 May 2017
ASSOCIATION OF CHARTERED PHYSIOTHERAPISTS IN NEUROLOGY
Derbyniwyd: Ar amser
CHRISTOPHER ROBINSON Ymddiriedolwr 27 April 2015
EASTBRIDGE HOSPITAL (OR ST THOMAS)
Derbyniwyd: Ar amser
EASTBRIDGE HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
Michael Charles Keeler-Walker Ymddiriedolwr 27 April 2015
Dim ar gofnod
DAVID STUART Ymddiriedolwr 14 August 2013
Dim ar gofnod
ROSEMARY ANNE WALTERS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JACQUELINE PATRICIA CURD Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £218.56k £194.78k £224.14k £161.37k £222.88k
Cyfanswm gwariant £197.21k £196.19k £197.52k £190.43k £214.48k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 26 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 26 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 24 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 13 Chwefror 2023 105 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 13 Chwefror 2023 105 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 01 Tachwedd 2021 1 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 01 Tachwedd 2021 1 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 09 Tachwedd 2020 9 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 09 Tachwedd 2020 9 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
The Parish Office
15 Church Street
St. Pauls
Canterbury
CT1 1NH
Ffôn:
01227768072