THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY, BARNES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Parish of the Church of England
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£708,941
Roddion a chymynroddion | £225.97k | |
Weithgareddau elusennol | £134.80k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £270.95k | |
Buddsoddiadau | £77.23k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£679,066
Codi arian | £201.45k | |
Weithgareddau elusennol | £477.62k | |
Arall | £0 |
£59,020 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £201.45k | |
Gwariant elusennol | £477.62k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £29.88k |
Codi arian a Arall Gwariant | £201.45k | |
Gwariant elusennol | £477.62k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £88.90k |
Pobl

5 Gweithwyr
18 Ymddiriedolwyr
120 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Richmond Upon Thames
Llywodraethu
- 11 Mawrth 2010: Previously excepted registration
- ST MARY'S PCC, BARNES (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Calum Bruno Zuckert | Cadeirydd | 03 March 2025 |
|
|
||||
Richard James Chalker | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
CATHERINE MARY ROE | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|||||
Philip David Smith | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|||||
Mark Richard Glasgow | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
Caroline Mary Daphne Georgiadis | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
Elisabeth Munden | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
William Heller | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
Lady Deborah Charlotte Stewartby | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|
||||
Richard Nickels | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|
||||
Rev James Duncan Marston | Ymddiriedolwr | 04 December 2022 |
|
|
||||
Geoffrey Grant Fulton Barnett | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|
||||
Patricia Chetwynd Hawkins | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|
||||
Dr Helen Faride | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|
||||
Michael Lennie Ross-McCall | Ymddiriedolwr | 29 April 2021 |
|
|||||
Fawkia - known as Fouki Heller | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|
||||
Peter Martin Boyling | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PAUL RICHARD TEVERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £474.36k | £396.31k | £413.63k | £591.27k | £708.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £438.08k | £396.09k | £445.85k | £584.92k | £679.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £17.05k | N/A | £770 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £211.29k | £225.97k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £379.98k | £270.95k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £121.32k | £134.80k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £14.09k | £77.23k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £244.57k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £1.00k | £4.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £436.78k | £477.62k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £148.14k | £201.45k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £32.57k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | N/A | £465.95k | £527.24k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | N/A | £577.41k | £629.92k | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | N/A | £336.94k | £254.66k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | N/A | £83.21k | £84.86k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Mawrth 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Mary's Barnes Parish Church
Church Road
LONDON
SW13 9HL
- Ffôn:
- 020 8741 5422
- E-bost:
- office@stmarybarnes.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window