THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN THE EVANGELIST, SIDCUP

Rhif yr elusen: 1133932
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Parish Church-Religious Activities

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £97,310
Cyfanswm gwariant: £158,757

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bexley

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Chwefror 2010: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST JOHN'S PCC, SIDCUP (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
CATHERINE MARY KNIGHT-SCOTT Cadeirydd 29 May 2018
Dim ar gofnod
Dr Ida Marcia Philbin Ymddiriedolwr 14 April 2024
Dim ar gofnod
Laurence Frederick Bartlett Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
LEONARD RAGGETT A RICS Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Keith Stewart Hulks Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
LYNN MICHELLE WELLS Ymddiriedolwr 15 May 2022
Dim ar gofnod
Christopher Tragheim Ymddiriedolwr 16 May 2021
Dim ar gofnod
Anthony Robert Sharratt Ymddiriedolwr 20 September 2020
LARK IN THE PARK (COMMUNITY PROJECTS)
Derbyniwyd: 12 diwrnod yn hwyr
BARRY JOHN FREDERICK THEOBALD-HICK ADC. KCSG Ymddiriedolwr 20 September 2020
Dim ar gofnod
MARGARET ELIZABETH TRAGHEIM Ymddiriedolwr 20 September 2020
Dim ar gofnod
Iris Kathryn Pavey Ymddiriedolwr 14 April 2019
Dim ar gofnod
MARK STEPHEN Ymddiriedolwr 29 April 2018
Dim ar gofnod
JILLIAN DOROTHY RAGGETT Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MAUREEN CHAMBERS JESSIMAN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
WILLIAM JOHN GOLDSMITH Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £219.18k £222.75k £67.78k £120.96k £97.31k
Cyfanswm gwariant £128.83k £372.49k £97.63k £109.75k £158.76k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 25 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 25 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 03 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 03 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 16 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 16 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 20 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 20 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 30 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 30 Mehefin 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
31 WOOD DRIVE
CHISLEHURST
BR7 5EU
Ffôn:
02084677372