Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. MARY, BOURNE STREET, LONDON
Rhif yr elusen: 1134828
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £303.28k | £301.42k | £483.78k | £466.17k | £1.46m | |
|
Cyfanswm gwariant | £313.52k | £343.72k | £210.62k | £287.94k | £244.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £200.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £779.61k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £17.29k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £3.67k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £4.03k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £657.34k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £540.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £238.00k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £6.54k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £7.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.