THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST GILES WEST BRIDGFORD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Anglican Church in the Southwell and Nottingham Diocese
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

22 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 28 Ionawr 2010: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Graham Joseph Baker | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|
||||
Doreen Ottway | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
David Harold Dunford | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Katherine Joy Rooke | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Rev Joanna Ruth Seabourne | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Rev Che Royce Seabourne | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Sally Elizabeth Poon | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Mary Prentice | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Margaret Battrum | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Lucy Leigh Bolt | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Jonathon David Ayers | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Christine Harriet Hutchings | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
Claire Lindsey Voce | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Peter Donald Rhodes | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Barry Robert Clarke | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
HILARY ANN WALTERS | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
SHEILA MARGARET WHEATON | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Chris Lane | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
Barry John Hayman | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
Jude Hill | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
Alistair Ferraro | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Martin David Crew | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £292.86k | £228.46k | £243.62k | £258.21k | £260.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £280.16k | £228.43k | £265.75k | £227.26k | £271.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £11.73k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 08 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 08 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Tachwedd 2021 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Tachwedd 2021 | 9 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Mawrth 2021 | 146 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Mawrth 2021 | 146 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
16 DUNSTER ROAD
WEST BRIDGFORD
NOTTINGHAM
NG2 6JF
- Ffôn:
- 07813499840
- E-bost:
- Admin@stgilesparish.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window