Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST LUKE, ST ALBANS
Rhif yr elusen: 1133957

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jodie Lynn Promod | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Matthew Paul Tinson | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Joshua Kempton | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Esther Maria Buttle | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Rev Alexander James Huzzey | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||
Tessa Jean Hackett | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Geraldine Debra Evans | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Ivor Richard Thomas | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Joanna Gillespie Clark | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||
Peter Harold Ellam | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Jennifer Sutherland Hall | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Christopher William Swain | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Kathryn Ann CLOUGH | Ymddiriedolwr | 30 April 2016 |
|
|
||||
PETER CHARLES KASER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.