ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS HORDLE
Rhif yr elusen: 1133836
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Edmonds | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Dr Angus Wood | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
June Bailey | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Clive Gammon | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Helen Edmonds | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Christopher Benson | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|||||
Rev Philip Mullins | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Wyatt | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
Anne McMurtry | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
Ruth Moody-Jones | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
Alastair Pickburn | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|
||||
MARK STRODE | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Ed Hood | Ymddiriedolwr | 30 April 2016 |
|
|
||||
MARY MARGUERITE MOYNAGH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GILLIAN RACHEL MORRIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DUNCAN MURRAY ARGYLE MA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.