CREECH ST MICHAEL BAPTIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Public worship, prayer, Bible study, preaching, teaching; baptism, Communion of the Lord's Supper; evangelism, mission; teaching, encouragement, welcome & inclusion of young people; nurture & growth of Christian disciples; education & training for Christian & community service; pastoral care; supporting & encouraging charitable social action; encouraging & supporting other Christians.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
150 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 01 Chwefror 2010: Previously excepted registration
- ZION BAPTIST CHURCH (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Andrew Patrick | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|||||
Rathika Chinnadurai | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|||||
Andrew James Wallace | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|||||
Reuben Stuart Willcocks | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|||||
David Mark Fox | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|||||
Andrew Raymond Law | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|||||
Mark Bailey | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|||||
Charles Christopher Medlock | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|||||
Benjamin Henry David Cavaghan | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
|
||||
Jane Anne Warden | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||
Matt Bradley | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
MIG PARTRIDGE | Ymddiriedolwr | 17 June 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £282.14k | £226.89k | £215.39k | £251.43k | £282.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £280.13k | £210.80k | £190.40k | £270.15k | £300.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 01 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 01 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21/04/2009 AS AMENDED ON 19/05/2014 as amended on 14 Oct 2019 as amended on 12 Apr 2021 as amended on 25 Sep 2023
Gwrthrychau elusennol
The principal purpose of the Church is the advancement of the Christian faith according to the principles of the Baptist denomination. The Church may also advance education and carry out other charitable purposes in the United Kingdom and/or other parts of the world.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Creech St. Michael Baptist Church
Creech St. Michael
Taunton
TA3 5QQ
- Ffôn:
- 01823443692
- E-bost:
- office@creechbc.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window