Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY & ST MATTHIAS, TULSE HILL
Rhif yr elusen: 1133884
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £284.62k | £305.22k | £247.69k | £234.88k | £285.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £419.75k | £176.78k | £240.18k | £234.83k | £325.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £710 | £710 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £16.71k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.