ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY & ST MATTHIAS, TULSE HILL
Rhif yr elusen: 1133884
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev RICHARD PAUL DORMANDY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Amy Louise Grant | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Jacqueline Sutcliffe | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|||||
Zebida Aysha Gardner-Sharper | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Alicia Patricia Humphreys | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Rebecca Robertson | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|||||
Ava Serunjogi | Ymddiriedolwr | 30 May 2021 |
|
|
||||
Yetunde Akintunde | Ymddiriedolwr | 30 May 2021 |
|
|
||||
Alice Odusina | Ymddiriedolwr | 30 May 2021 |
|
|
||||
BRUCE ALEXANDER HEMI JAMES LOBBAN | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
GLORIA OTU-SIMON | Ymddiriedolwr | 20 October 2014 |
|
|
||||
Nicole Lyon | Ymddiriedolwr | 24 June 2014 |
|
|
||||
MRS GEORGIE SNYDER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
REV WILLIAM SHARPE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MISS FAY MORRIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MALCOLM HUGH DAVID KEMP | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DAVID JOHN JOWSEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ADAM JOHN WEST | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.