ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PAUL'S, SHADWELL
Rhif yr elusen: 1134843
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (43 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Lang | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||||
Joanna Golding | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||||
David Ricketts | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||||
Charlene Chen | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|||||||
Rev Philippa Cook | Ymddiriedolwr | 03 June 2021 |
|
|
||||||
Nicola Taylor | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|||||||
David Watherston | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||||
David Cakebread | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||||
Kristina Brooks | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||||
Rev Mark Bishop | Ymddiriedolwr | 07 October 2019 |
|
|
||||||
Elizabeth Kensah | Ymddiriedolwr | 11 October 2018 |
|
|
||||||
Timi Dorgu | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||||
Samantha Thorn | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||||
Rev Philip Williams | Ymddiriedolwr | 07 July 2016 |
|
|
||||||
Jonathan Richard Moules | Ymddiriedolwr | 21 April 2016 |
|
|
||||||
KIRSTAN MCCONKEY | Ymddiriedolwr | 02 April 2014 |
|
|||||||
Dr PHILLIP RICE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.