Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PAUL, KERSAL AND ST ANDREW, CARR CLOUGH

Rhif yr elusen: 1134832
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 186 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
Cyfanswm Incwm Gros £110.92k £95.69k £69.59k £73.72k £75.25k
Cyfanswm gwariant £109.96k £83.32k £57.14k £6.60k £61.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A