Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PAUL, KERSAL AND ST ANDREW, CARR CLOUGH
Rhif yr elusen: 1134832
Up to date (73 days late)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Longden Rev Dr | Ymddiriedolwr | 06 July 2018 |
|
|
||||
Hilary Shedlock Rev | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|
||||
Sian Crosby | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Lorraine Quinn | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Sarah Charis Hart | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Hilary Ann Shelock | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|
||||
TRACY MARION KEHOE | Ymddiriedolwr | 28 May 2013 |
|
|
||||
JUDITH MARY WALSH | Ymddiriedolwr | 28 May 2013 |
|
|
||||
Val Cope | Ymddiriedolwr | 30 March 2013 |
|
|
||||
HEATHER MARTIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EILEEN ANNE BOOTH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL JOHN DYSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANTHEA WYNNE DARLINGTON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DAVID GEORGE HAMILTON MARTIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.