ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF MINEHEAD
Rhif yr elusen: 1134852
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Simon Robinson | Cadeirydd | 05 August 2015 |
|
|
||||
Diane Angela Newton | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Wendy Eva Candy | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Martyn John Snell | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Sheila Dawn Snell | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Kath Griffiths | Ymddiriedolwr | 20 May 2022 |
|
|
||||
Sara Marina Evans | Ymddiriedolwr | 20 May 2022 |
|
|
||||
William Griffiths | Ymddiriedolwr | 20 May 2022 |
|
|
||||
Richard Newton | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
Lynne Barton | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|||||
CHRISTINE MARY SEYMOUR | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
REVD JOHN MARTIN THOROGOOD | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|||||
Catherine Amanda Hazlewood | Ymddiriedolwr | 21 September 2016 |
|
|
||||
ANNE MARGARET O'CONNOR | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JENNIFER ELLEN BOYLES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.