Ymddiriedolwyr CAMBRIDGE CYCLING CAMPAIGN
Rhif yr elusen: 1138098

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Bienzobas Mauraza | Cadeirydd | 17 March 2022 |
|
|||
James Ian Ross Russell | Ymddiriedolwr | 16 December 2024 |
|
|||
Sarah Burge | Ymddiriedolwr | 27 September 2024 |
|
|||
Paul Froud | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|||
Nigel Deakin | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|||
Anthony Painter | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|||
Sarah Whitebread | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|||
Mark Searle | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|||
Susan Anne Edwards | Ymddiriedolwr | 04 November 2014 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.