Ymddiriedolwyr TABERNACLE BAPTIST CHURCH, PENARTH
Rhif yr elusen: 1133948

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sara Redwood | Ymddiriedolwr | 25 November 2024 |
|
|
||||
Muda Ayoola | Ymddiriedolwr | 25 November 2024 |
|
|
||||
Angela Buckley | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
CATHERINE BOURNE | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
William Roberts | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Jonathan Morse | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
David Meadows | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Dorothy Evans | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
Rev David Llewellyn | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Ann Niblett | Ymddiriedolwr | 22 May 2019 |
|
|
||||
Peter Robertson | Ymddiriedolwr | 22 May 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.