Hanes ariannol NORTH EAST LONDON GYMNASTICS CLUB LTD

Rhif yr elusen: 1133248
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £244.62k £168.39k £227.43k £229.62k £262.86k
Cyfanswm gwariant £231.25k £199.92k £212.29k £251.90k £244.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £31.26k £27.67k N/A N/A