Hanes ariannol THORNHILL UNITED FOOTBALL CLUB
Rhif yr elusen: 1137236
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2012 | 31/07/2013 | 31/07/2014 | 31/07/2015 | 31/07/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.34k | £18.30k | £20.47k | £18.71k | £6.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.35k | £12.02k | £15.40k | £15.33k | £7.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.