THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY BROADSTAIRS

Rhif yr elusen: 1134846
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The PCC of the Parish of Holy Trinity Broadstairs works in co-operation with the Incumbent, The Reverend B Dominic Fenton, in promoting the pastoral, evangelistic, social and ecumenical mission of the Church of England in Broadstairs.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £175,017
Cyfanswm gwariant: £165,645

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Mawrth 2010: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • HOLY TRINITY PCC BROADSTAIRS (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

16 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
The Rev Dominic Fenton Cadeirydd 17 March 2016
Dim ar gofnod
JOHN MCGLADE Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
LINDA CURTIS Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
MARY RICHARDSON Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
PETER MURPHY Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
ALEX BORG Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
SUSAN MURPHY Ymddiriedolwr 24 April 2024
Dim ar gofnod
Brendan Martin Ymddiriedolwr 14 May 2023
Dim ar gofnod
Michael Baker Ymddiriedolwr 03 April 2022
Dim ar gofnod
John Arthur Barrett Ymddiriedolwr 15 March 2020
PIE FACTORY MUSIC
Derbyniwyd: Ar amser
Valerie Anne Bough Ymddiriedolwr 17 March 2019
Dim ar gofnod
Robin James Colyer Ymddiriedolwr 17 March 2019
DRAPERS WINDMILL TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Sally-Jane Stephenson Ymddiriedolwr 17 April 2016
Dim ar gofnod
John Barrett Ymddiriedolwr 23 March 2014
Dim ar gofnod
Frances Margaret Lowden Ymddiriedolwr
CHARITY OF HARRIET COPLAND
Derbyniwyd: Ar amser
CHARLOTTE MILLICENT BELL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £207.02k £76.96k £83.14k £132.68k £175.02k
Cyfanswm gwariant £209.01k £139.38k £139.17k £171.14k £165.65k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 25 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 25 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 21 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 21 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 29 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 29 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 04 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 04 Awst 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 09 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 09 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Holy Trinity Parish Office
Nelson Place
Broadstiars
CT10 1HQ
Ffôn:
01843862921