Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN THE EVANGELIST, EAST DULWICH
Rhif yr elusen: 1134088

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV Gill O'Neill | Cadeirydd | 24 July 2016 |
|
|
||||
Gillian Nash | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
James Michael Nurton | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Ish Fitzsimons Lennox | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Tessa Blunden | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||
Brenda La Mothe | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||
Sarah Sarker | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||
Rev Rosemary Shaw | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Kingsley Ogbonda | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Chris Eldridge | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Lucy McGrath | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Jayne Mallett | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Rev Gemma Kristina Peah Lin Birt | Ymddiriedolwr | 27 June 2021 |
|
|
||||
Eloise Isobel Fotiadis | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Mary Ruth Dawson | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Claire Abator Zena NYLANDER | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
||||
CHRISTINE CAMPLIN | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
||||
Alan Edward Croft | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
||||
JOY TAYLOR | Ymddiriedolwr | 19 July 2011 |
|
|
||||
Rev ANNE FULFORD CLARKE MA JP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev ALISTAIR JOHN MCCULLOCH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.