Hanes ariannol THE CYRENIANS LTD
Rhif yr elusen: 500640
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.94m | £24.31m | £27.86m | £31.39m | £33.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.90m | £22.20m | £26.30m | £31.04m | £33.41m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £10.10m | £10.38m | £11.87m | £14.16m | £11.79m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.21m | £1.80m | £1.80m | £136.47k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £89.72k | £1.96m | £1.01m | £409.11k | £291.35k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £687.30k | £513.51k | £146.39k | £324.81k | £153.69k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £20.15m | £21.55m | £26.71m | £30.52m | £32.98m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.43k | £24.63k | £482 | £919 | £26.14k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £271.58k | £0 | £136.47k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £1.82k | £298 | £5.23k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £20.86m | £22.19m | £26.29m | £31.03m | £33.41m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £36.89k | £10.52k | £7.05k | £14.46k | £6.55k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £129.28k | £135.34k | £74.52k | £65.88k | £102.23k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.