ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SAINT MARY WITH ALL SOULS, KILBURN AND SAINT JAMES, WEST HAMPSTEAD.
Rhif yr elusen: 1133996
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Robert Thompson | Cadeirydd | 21 July 2018 |
|
|
||||
Nelissa Mendy | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Maureen Smith | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
RICHARD THOMAS RAINBOW | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|||||
Laurel Hunte | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|||||
Mx Rafael Carter | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Thomas Aagaard Nielsen | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Susan Margaret Slade | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|
||||
Issabella Gyebi | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
Funmilayo Akinbinu | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
Carleen Kerr-Larrington | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
Diane Ashby | Ymddiriedolwr | 06 October 2011 |
|
|||||
Rev ROSS HUTCHISON | Ymddiriedolwr | 06 October 2011 |
|
|
||||
FLORENCE YATELEY BRUCE-ANNAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NANCY JIRIRA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PATRICIA ANN O'SULLIVAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.