Ymddiriedolwyr NORTH WILTSHIRE METHODIST CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1133989
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

49 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Trevor Durston Ymddiriedolwr 29 August 2024
BETHANIE CHRISTIAN MINISTRIES
Derbyniwyd: Ar amser
Jane Foster Ymddiriedolwr 29 August 2024
Dim ar gofnod
Nigel Tucker Ymddiriedolwr 19 September 2023
Dim ar gofnod
Rev Anthony Ward Jones Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Corinne Vivienne Wethers Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Rev Mark Barrett Ymddiriedolwr 01 September 2023
THE PARKS VOLUNTEER RESOURCE AND RETAIL OUTLET
Derbyniwyd: Ar amser
Dianne Joy Slater Ymddiriedolwr 28 July 2023
Dim ar gofnod
Sandra Mary Wylie Ymddiriedolwr 21 March 2023
MUSTARD SEED TRUST (MARLBOROUGH)
Derbyniwyd: Ar amser
Sharon Vatcher Ymddiriedolwr 14 March 2023
Dim ar gofnod
Albert James Venman Ymddiriedolwr 14 March 2023
Dim ar gofnod
Bryant Victor Vincent Ymddiriedolwr 06 December 2022
Dim ar gofnod
Hilary Vivienne Franklin Ymddiriedolwr 06 December 2022
Dim ar gofnod
Pete Armitage Ymddiriedolwr 20 September 2022
Dim ar gofnod
Matthew John Vatcher Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Rachel Irene Collins Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Robert McMurdo Woods Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Rev Geoffrey David Floyd Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Richard William Osbourne Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Deacon Stephen Francis Roe Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Professor Clifford Michael Friend Ymddiriedolwr 01 September 2021
THE NEW ROOM/JOHN WESLEY'S CHAPEL
Derbyniwyd: Ar amser