Hanes ariannol LINCOLN METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1134886
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £776.82k | £510.08k | £394.11k | £682.52k | £426.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £890.75k | £520.08k | £484.83k | £611.25k | £894.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.85k | £11.33k | N/A | £587.92k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £35.43k | £470.57k | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £7.50k | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £736.54k | £20.68k | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £568.41k | £0 | N/A | £611.25k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £322.34k | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £220.24k | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £5.85k | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £96.25k | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £520.08k | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.