Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRISTLETON
Rhif yr elusen: 1133992

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alastair David Holland | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Lesley Anne Morgan | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Patricia Anne Powell | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
John Douglas Norbury | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Michael Lightfoot | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
Dr Stefan John Collier | Ymddiriedolwr | 11 September 2018 |
|
|
||||
KEITH SMALLS | Ymddiriedolwr | 09 April 2018 |
|
|
||||
Brian Inall | Ymddiriedolwr | 09 April 2018 |
|
|
||||
Joce Platel | Ymddiriedolwr | 25 July 2016 |
|
|
||||
Ann White | Ymddiriedolwr | 23 May 2016 |
|
|
||||
CHRISTINE PATRICIA LIGHTFOOT | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
Liz McClure | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
CATHERINE ELIZABETH ROSE GILLIATT | Ymddiriedolwr | 28 April 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.