SOUTH FARNHAM INFANTS PARENT ANDTEACHER ASSOCIATION (SFIPTA)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a PTA raising money for the school. We raise money by holding fund-raising events that are targeted to appeal to the parents, staff and pupils of the School and so bring them together and enhance their relationships. This year the events included Party in the Playground, Christmas Fair, Quiz Night, Film Club, Summer Ball, Spring Trail, used uniform sales and Summer Fun.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Surrey
Llywodraethu
- 08 Chwefror 2010: Cofrestrwyd
- BSPTA (Enw gwaith)
- THE BOURNE SCHOOL PARENT TEACHERS ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esther Amy Franks | Ymddiriedolwr | 23 January 2025 |
|
|
||||
Lucinda Stirton | Ymddiriedolwr | 23 January 2025 |
|
|
||||
Katrina Havelock | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.91k | £18.60k | £14.04k | £27.43k | £35.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.74k | £28.86k | £44.09k | £11.06k | £35.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 22 Hydref 2024 | 114 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 07 Ionawr 2025 | 191 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 20 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 10 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 15 Tachwedd 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 15 Tachwedd 2019 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01/10/2009 AS AMENDED ON 28/06/2012
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS IN THE SCHOOL IN PARTICULAR BY: DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL; ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES OR EQUIPMENT WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
South Farnham School
School Lane
Lower Bourne
Farnham
GU10 3PE
- Ffôn:
- 01252716398
- E-bost:
- info@south-farnham.surrey.sch.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window