THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST STEPHEN'S, BARBOURNE

Rhif yr elusen: 1137099
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Regular public worship open to all Provision of sacred space for personal prayer and contemplation Pastoral work, including visiting sick and bereaved Teaching of Christianity through sermons, courses + small groups Taking of religious assemblies in schools Promoting the whole mission of the Church through activities for senior citizens, parents and toddlers and other special need groups

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £149,982
Cyfanswm gwariant: £134,118

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerwrangon

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Gorffennaf 2010: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST STEPHENS COE (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

16 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Lindsey Joanne Coulthard Cadeirydd 04 February 2024
Dim ar gofnod
Richard Mark Poppleton Ymddiriedolwr 12 May 2024
THE WORCESTER CONTACT CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Patrica Kendall Ymddiriedolwr 14 May 2023
Dim ar gofnod
Robert Drewry Holdsworth Ymddiriedolwr 14 May 2023
Dim ar gofnod
William Courtney Harwood Ymddiriedolwr 14 May 2023
Dim ar gofnod
David Anwyl-Hughes Ymddiriedolwr 22 May 2022
Dim ar gofnod
Kevin Stephen Maltby Ymddiriedolwr 22 May 2022
Dim ar gofnod
Lynda Margaret Niccolls Ymddiriedolwr 22 May 2022
Dim ar gofnod
Susan Margaret Gething Ymddiriedolwr 22 May 2022
Dim ar gofnod
Ruth Janice Scotson Ymddiriedolwr 29 November 2020
Dim ar gofnod
Carol Amos Ymddiriedolwr 17 April 2015
Dim ar gofnod
NIGEL STANLEY WAKE Ymddiriedolwr 17 April 2015
WORCESTER ROTARY CLUB SAWYER TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MARGARET MANDRELL Ymddiriedolwr 06 July 2011
Project3580: The Waterloo Schools Charity
Derbyniwyd: Ar amser
BERYL THORP Ymddiriedolwr 25 June 2011
Dim ar gofnod
RICHARD HEMMINGS Ymddiriedolwr 25 June 2011
Dim ar gofnod
PAUL KENNETT Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £145.04k £101.17k £101.17k £149.98k £149.98k
Cyfanswm gwariant £127.71k £98.34k £98.33k £134.12k £134.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 20 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 20 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 26 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 26 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 03 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 03 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 16 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 16 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 27 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 27 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
25 WHINFIELD ROAD
WORCESTER
WR3 7HF
Ffôn:
01905451142